变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 林纯 | 邝伟 | 2021-08-05 |
注册资本(金)变更 | 30万元(人民币) | 3000万元(人民币) | 2021-08-05 |
经理备案 | 林纯 | 李想 | 2021-08-05 |
监事备案 | 李征 | 陈文睿 | 2021-08-05 |
工商登记联络员备案 | 邝伟 | 2021-08-05 | |
董事备案 | 王彩玲 | 邝伟 | 2021-08-05 |
股东变更 | 林纯,王彩玲 | 李想,广州市洪家信商贸有限公司,陈文睿 | 2021-08-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-05 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区珠光路82号(A栋)1009房(自主申报) | 广州市越秀区珠光路80号216房 | 2019-01-30 |
股东变更 | 王彩玲,李征 | 林纯,王彩玲 | 2019-01-30 |
组织机构备案 | 李韧,经理,,;李征,监事,,;林纯,执行董事,,是; | 李征,监事,,;林纯,经理,选举,是;王彩玲,执行董事,选举,; | 2018-01-29 |
经理备案 | 李韧(经理);李征(监事);林纯(执行董事); | 李征(监事);林纯(经理);王彩玲(执行董事); | 2018-01-29 |
组织机构备案 | 李韧(经理);李征(监事);林纯(执行董事); | 李征(监事);林纯(经理);王彩玲(执行董事); | 2018-01-29 |
经理备案 | 李韧,经理,,;李征,监事,,;林纯,执行董事,,是; | 李征,监事,,;林纯,经理,选举,是;王彩玲,执行董事,选举,; | 2018-01-29 |
股东变更 | 李韧;李征; | 李征;王彩玲; | 2018-01-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区珠光路82号A栋9楼914房(自主申报) | 广州市越秀区珠光路82号(A栋)1009房(自主申报) | 2018-01-23 |
具体经营项目申报 | 房地产估价;自有房地产经营活动;房屋租赁;房地产中介服务;房地产咨询服务;物业管理;场地租赁(不含仓储); | 自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;房地产估价;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;停车场经营; | 2018-01-12 |
更多>>视频联播