变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 高巍 | 黑鹏 | 2021-05-26 |
住所变更 | 福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场22层01商务办公04单元 | 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦37层02办公 | 2021-05-26 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 | 2021-05-26 |
经理备案 | 高巍 | 黑鹏 | 2021-05-26 |
监事备案 | 夏闯 | 张磊 | 2021-05-26 |
联络员备案 | 黄彬 | 陈建森 | 2020-09-11 |
董事备案 | 高巍胡若翔吴国正 | 胡若翔高巍郭子春 | 2019-06-27 |
董事备案 | 高巍胡若翔李灿 | 吴国正胡若翔高巍 | 2019-02-19 |
监事备案 | 李诗雨 | 夏闯 | 2019-02-19 |
住所变更 | 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨滨江广场写字楼25层03单元-4 | 福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场22层01商务办公04单元 | 2018-03-23 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 | 2018-03-23 |
更多>>视频联播