变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-15 | |
经理备案 | 刘海仁 | 戚建国 | 2021-12-15 |
监事备案 | 苏燐深 | 彭国锋 | 2021-12-15 |
董事备案 | 刘海仁 | 袁新建 | 2021-12-15 |
法定代表人变更 | 刘海仁 | 戚建国 | 2021-12-15 |
主营项目类别 | 房地产业 | 建筑安装业 | 2021-05-28 |
工商登记联络员备案 | 付广阔 | 2021-05-28 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区连新路雨帽街17、19号八楼 | 广州市越秀区文明路8号2101房 | 2021-05-28 |
名称变更 | 广州市粤利物业管理有限公司 | 广州市东亚消防工程有限公司 | 2021-05-28 |
具体经营项目申报 | 酒店住宿服务(旅业);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房地产咨询服务;物业管理 | 消防器材销售;建筑装饰材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;网络技术服务;信息安全设备销售;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;消防设施工程施工;消防技术服务;建设工程设计;各类工程建设活动;建筑智能化系统设计 | 2021-05-28 |
注册资本(金)变更 | 200.000000万元(人民币) | 1500.000000万元(人民币) | 2021-05-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-28 | |
董事备案 | 刘前卫(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 刘海仁(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 2016-08-04 |
法定代表人变更 | 刘前卫 | 刘海仁 | 2016-08-04 |
组织机构备案 | 刘前卫,执行董事兼经理,,是;苏燐深,监事,,; | 刘海仁,执行董事兼经理,选举,是;苏燐深,监事,,; | 2016-08-04 |
董事备案 | 刘前卫,执行董事兼经理,,是;苏燐深,监事,,; | 刘海仁,执行董事兼经理,选举,是;苏燐深,监事,,; | 2016-08-04 |
经理备案 | 刘前卫,执行董事兼经理,,是;苏燐深,监事,,; | 刘海仁,执行董事兼经理,选举,;苏燐深,监事,,; | 2016-08-04 |
组织机构备案 | 刘前卫(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 刘海仁(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 2016-08-04 |
经理备案 | 刘前卫(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 刘海仁(执行董事兼经理);苏燐深(监事); | 2016-08-04 |
具体经营项目申报 | 国内商业及物资供销业(国家专营专控商品除外)。* | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务; | 2015-04-09 |
更多>>视频联播