变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:****万;百分比:***%; | 企业名称:中航信托股份有限公司;出资额:****万;百分比:**.**%;企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:***万;百分比:**.**%; | 2020-08-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-08-27 |
法定代表人变更 | 李晓冬 | 范立峰 | 2020-08-27 |
经营范围变更 | 房地产开发;市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程的设计、施工;物业服务;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-08-20 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:杭州臻博房地产开发有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 企业名称:阳光城集团浙江置业有限公司;出资额:****万;百分比:***% | 2018-09-20 |
高级管理人员备案 | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:经理姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶俊;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:经理姓名:王君;证件号码:******************;职位:董事姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-09-20 |
名称变更 | 浙江博水丰房地产开发有限公司 | 浙江博丰光房地产开发有限公司 | 2018-09-20 |
法定代表人变更 | 江河 | 李晓冬 | 2018-06-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:江河;证件号码:******************;职位:执行董事姓名:江河;证件号码:******************;职位:经理姓名:王宇;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:任向红;证件号码:******************;职位:董事姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:经理姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事姓名:饶俊;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-06-27 |
更多>>视频联播