变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:杭文文; | 监事:黄柳萍; | 2018-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:熊海明; | 董事长:丘济永;总经理:丘济永; | 2017-05-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:熊海明;董事长:熊海明; | 董事长:丘济永;总经理:丘济永;法定代表人:丘济永; | 2017-05-16 |
其他事项备案 | 91440300764970736X | 2016-03-09 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:杭文文;其他董事:欧汉成;法定代表人:曾昭选;其他董事:庄敏筹;董事长:曾昭选;其他董事:田勇良; | 法定代表人:熊海明;其他董事:田勇良;其他董事:欧汉成;其他董事:庄敏筹;董事长:熊海明;监事:杭文文; | 2015-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:庄敏筹;董事长:曾昭选;董事:田勇良;监事:杭文文;董事:欧汉成; | 副董事长:庄敏筹;董事长:熊海明;监事:杭文文;董事:欧汉成;董事:田勇良; | 2015-06-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:香港万乘物流有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳市万乘物流有限公司、出资额:750.000000、出资比例:75.000000; | 股东名称:香港万乘物流有限公司、出资额:250.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳市福保园区运营有限公司、出资额:750.000000、出资比例:75.000000; | 2014-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:曾昭选;董事:欧汉成;监事:杭文文;董事:田勇良; | 监事:杭文文;董事:田勇良;董事:欧汉成;副董事长:庄敏筹;董事长:曾昭选; | 2014-06-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:田勇良;法定代表人:曾昭选;董事长:曾昭选;其他董事:欧汉成;监事:杭文文; | 监事:杭文文;其他董事:欧汉成;其他董事:庄敏筹;法定代表人:曾昭选;董事长:曾昭选;其他董事:田勇良; | 2014-06-30 |
更多>>视频联播