变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
一般经营项目变更 | 从事教育科技、计算机网络科技、计算机软硬件、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机服务,文化艺术交流与策划,计算机软件开发,会务服务,商务咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意调研)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 从事教育科技、计算机网络科技、计算机软硬件、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机服务;文化艺术交流与策划;计算机软件开发;会务服务;商务咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意调研)。 | 2021-07-09 |
董事备案 | 董占斌;张锐;周伟;马刚;陈洪武;樊星;张海燕;栗浩洋;孙玮;杨珩;崔炜 | 周伟;崔炜;樊星;张锐;陈洪武;栗浩洋;葛瑶;张海燕;孙玮;马刚;董占斌 | 2021-03-30 |
监事备案 | 胡健妹 | 胡健妹 | 2021-03-30 |
经理备案 | 2021-03-30 | ||
投资人(股权)变更 | 周伟;上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);北京学而思教育科技有限公司;上海茶蚁人工智能科技中心(有限合伙);上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);崔炜;苏州元创进取创业投资中心(有限合伙);西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);张锐;深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);栗浩洋;北京东方卓永投资管理有限公司; | 崔炜;栗浩洋;上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);苏州元创进取创业投资中心(有限合伙);北京学而思教育科技有限公司;北京东方卓永投资管理有限公司;周伟;北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);张锐; | 2020-07-10 |
名称变更 | 上海乂学教育科技有限公司 | 上海松鼠课堂人工智能科技有限公司 | 2020-07-10 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-04-20章程修正案 | 2020-07-10 |
投资人(股权)变更 | 史治国;北京东方卓永投资管理有限公司;崔炜;深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);北京学而思教育科技有限公司;上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);张锐;周伟;栗浩洋; | 北京学而思教育科技有限公司;崔炜;西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);张锐;栗浩洋;北京东方卓永投资管理有限公司;周伟;上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);上海茶蚁人工智能科技中心(有限合伙);苏州元创进取创业投资中心(有限合伙); | 2020-03-25 |
章程修正案备案 | 无 | 2019-10-10章程修正案 | 2020-03-25 |
监事备案 | 胡健妹 | 胡健妹 | 2019-11-19 |
董事备案 | 张锐;张海燕;DavidTang;樊星;陈洪武;周伟;马刚;崔炜;董占斌;栗浩洋;毛平 | 樊星;马刚;栗浩洋;张海燕;杨珩;周伟;崔炜;陈洪武;孙玮;张锐;董占斌 | 2019-11-19 |
经理备案 | 2019-11-19 | ||
住所变更 | 上海市徐汇区中山西路2020号501A79室 | 上海市徐汇区宜州路188号2幢9层、10层 | 2019-05-15 |
章程修正案备案 | 无 | 2019-04-29章程修正案 | 2019-05-15 |
经理备案 | 2019-03-19 | ||
投资人(股权)变更 | 深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);周伟;北京东方卓永投资管理有限公司;西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);栗浩洋;北京学而思教育科技有限公司;张锐;上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);史治国;崔炜; | 北京学而思教育科技有限公司;上海景林景惠股权投资中心(有限合伙);西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙);北京正和磁系互联创业投资合伙企业(有限合伙);栗浩洋;周伟;张锐;崔炜;深圳市前海青松创业投资基金企业(有限合伙);史治国;北京东方卓永投资管理有限公司;上海旻晴商务咨询中心(有限合伙);深圳天图兴鹏大消费产业股权投资基金合伙企业(有限合伙); | 2019-03-19 |
董事备案 | 崔炜;董占斌;陈洪武;毛平;周伟;栗浩洋;DavidTang;马刚;张锐;樊星 | 樊星;周伟;马刚;崔炜;DavidTang;张海燕;毛平;张锐;栗浩洋;陈洪武;董占斌 | 2019-03-19 |
章程备案 | 无 | 2018-09-28章程备案 | 2019-03-19 |
监事备案 | 胡健妹 | 胡健妹 | 2019-03-19 |
注册资本(金)变更 | 255.760000万人民币 | 357.263700万人民币 | 2019-03-19 |
更多>>视频联播