变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 罗刚,陈燕坤,马明志 | 罗刚,陈燕坤,马明志 | 2022-01-18 |
监事备案 | 刘正明 | 张志军 | 2022-01-18 |
法定代表人变更 | 罗刚 | 陈燕坤 | 2022-01-18 |
经理备案 | 罗刚 | 陈燕坤 | 2022-01-18 |
监事备案 | 赵万国 | 刘正明 | 2021-06-30 |
经理备案 | 牟朝辉 | 罗刚 | 2021-04-22 |
监事备案 | 杨俊 | 赵万国 | 2021-04-22 |
法定代表人变更 | 牟朝辉 | 罗刚 | 2021-04-22 |
董事备案 | 陈燕坤,马明志,牟朝辉 | 罗刚,陈燕坤,马明志 | 2021-04-22 |
董事备案 | 陈燕坤,翁昊,肖志军 | 陈燕坤,马明志,牟朝辉 | 2020-05-28 |
监事备案 | 唐世川 | 杨俊 | 2020-05-28 |
经理备案 | 肖志军 | 牟朝辉 | 2020-05-28 |
法定代表人变更 | 肖志军 | 牟朝辉 | 2020-05-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-14 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之251房(自主申报) | 广州市海珠区工业大道庄头东边街17号自编之一 | 2019-08-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-06-27 | |
法定代表人变更 | 赵黎 | 肖志军 | 2019-06-27 |
经理备案 | 赵黎 | 肖志军 | 2019-06-27 |
董事备案 | 陈燕坤,翁昊,赵黎 | 陈燕坤,翁昊,肖志军 | 2019-06-27 |
工商登记联络员备案 | 张骁男 | 2019-02-21 |
更多>>视频联播