变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:杨少花;监事:任绍军;监事:徐芝敏; | 监事:徐芝敏;监事:徐静;监事:杨少花; | 2018-08-03 |
2018-07-27 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼35F | 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号南山金融大厦10层A、B单元 | 2018-07-27 |
章程备案 | 2018-05-20 | 2018-07-19 | 2018-07-27 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 基石资产管理股份有限公司 | 2018-07-19 |
章程备案 | 2017-08-25 | 2018-05-20 | 2018-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副总经理:陈延立;副总经理:王启文;副总经理:韩再武;副总经理:陶涛;副总经理:林凌;总经理:徐伟; | 总经理:徐伟; | 2018-03-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2197.3 | 40000.00 | 2017-10-26 |
章程备案 | 2016-12-27 | 2017-08-25 | 2017-10-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:徐芝敏;监事:杨少花;监事:任绍军;董事:陈延立;董事长:张维;副总经理:王启文;总经理:徐伟;副总经理:陈延立;董事:林凌;董事:王启文;副总经理:陶涛;副总经理:林凌;副总经理:韩再武;董事:徐伟; | 监事:任绍军;副总经理:林凌;副总经理:韩再武;副总经理:陈延立;监事:徐芝敏;副总经理:王启文;董事:陈延立;董事:林凌;董事:徐伟;董事:王启文;总经理:徐伟;董事:张桥;监事:杨少花;副总经理:陶涛;董事长:张维; | 2016-12-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-28 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-10-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1897.3 | 2197.3 | 2016-10-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1500 | 1897.3 | 2016-04-06 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-04-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 1500 | 2015-12-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-03-21,2058-03-21 | 2008-03-21,5000-01-01 | 2015-12-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南大道中国凤凰大厦1栋17C—2 | 深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼35F | 2015-12-08 |
更多>>视频联播