变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王坚 | 杨小平 | 2021-05-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王坚:20%;王祎:80%; | 王祎:100%; | 2021-05-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王坚、王祎 | 王祎、杨小平 | 2021-05-21 |
其他事项备案 | 无 | 无 | 2021-05-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电子信息产业园电商科创园B#楼8层B801办公室(临时住所) | 贵州省贵安新区湖潮乡电商城双创孵化基地(湖潮乡星湖社区电商生态城23栋3楼4-106号) | 2020-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗林 | 王坚 | 2020-07-01 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗林、刘颖、张永余 | 王坚、王祎 | 2020-07-01 |
联络员备案 | 曹然 | 王坚 | 2020-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王坚 | 罗林 | 2018-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王坚、刘颖、张永余 | 罗林、刘颖、张永余 | 2018-12-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗林 | 王坚 | 2018-09-27 |
联络员备案 | 罗林 | 曹然 | 2018-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗林、余昌海 | 王坚、刘颖、张永余 | 2018-09-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-09-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 罗林:51%;余昌海:34%;余昌霞:15%; | 王坚:20%;王祎:80%; | 2018-09-27 |
其他事项备案 | 罗林:51;余昌海:34;余昌霞:15; | 王坚:20;王祎:80; | 2018-09-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园7号楼409(临时住所) | 贵州省贵安新区贵安综合保税区电子信息产业园电商科创园B#楼8层B801办公室(临时住所) | 2018-03-26 |
更多>>视频联播