变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵云峰 | 赵峰 | 2018-03-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张英华 | 赵云峰 | 2017-07-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陆国勤 | 张英华 | 2017-06-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市东环路1858号6幢401室 | 苏州高新区广达路9号A座518室 | 2017-05-17 |
更多>>视频联播