变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-01-15 | 2022-01-15 | 2021-03-25 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-01-15 | 2021-01-15 | 2020-02-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 2019-03-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-10-10 | 2019-01-15 | 2017-10-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,赵建仁,沈军 | 青域资本管理有限公司,上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,赵建仁,沈军 | 2017-02-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙)(委托代表:林霆) | 青域资本管理有限公司(委派代表:林霆) | 2017-02-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心2A203 | 苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼223室 | 2017-02-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,赵建仁,沈军 | 2016-01-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 2015-05-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),建州创业投资(福建)有限公司,黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),上海歌斐信熙投资中心(有限合伙),黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 2015-01-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),建州创业投资(福建)有限公司,黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),建州创业投资(福建)有限公司,黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 2014-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州青云创业投资管理中心(有限合伙),建州创业投资(福建)有限公司,泉州市永明红兴红科技发展有限公司,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,王红娟,沈军 | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙),建州创业投资(福建)有限公司,黄聪颖,昆山歌斐谨弘股权投资中心(有限合伙),昆山歌斐谨承股权投资中心(有限合伙),天津歌斐兴业股权投资基金合伙(有限合伙),天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙),李炼红,朱雷英,沈军,赵建仁 | 2014-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州青云创业投资管理中心(有限合伙)(委托代表:林霆) | 苏州青域益和创业投资管理中心(有限合伙)(委托代表:林霆) | 2014-11-18 |
更多>>视频联播