变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉心之力企业管理咨询有限公司:35.802%;武汉融共生企业管理咨询合伙企业(有限合伙):23.0672%;武汉文思修企业管理咨询合伙企业(有限合伙):14.0731%;海克洪:10.1359%;武汉爱致远企业管理咨询合伙企业(有限合伙):5.1132%;武汉众志行企业管理咨询合伙企业(有限合伙):4.691%;武汉众志美企业管理咨询合伙企业(有限合伙):4.3551%;武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙):1.6505%;武汉众志远企业管理咨询合伙企业(有限合伙):0.9382%;沈浩:0.1737%; | 武汉众志美企业管理咨询合伙企业(有限合伙):4.3551%;武汉心之力企业管理咨询有限公司:35.802%;武汉爱致远企业管理咨询合伙企业(有限合伙):5.1132%;武汉融共生企业管理咨询合伙企业(有限合伙):23.0672%;武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙):1.6505%;武汉文思修企业管理咨询合伙企业(有限合伙):14.0731%;武汉众志行企业管理咨询合伙企业(有限合伙):4.691%;武汉众志远企业管理咨询合伙企业(有限合伙):0.9382%;海克洪:10.3097%; | 2022-06-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张磊(监事)、海克洪(董事长)、胡新海(董事)、郭梁(董事)、张永龙(董事)、安頔(董事)、海克洪(经理) | 海克洪(董事长兼总经理)、吴少美(董事)、沈浩(董事)、王利萍(董事)、吴章涛(董事)、陈方亦(监事) | 2021-11-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 海克洪(董事长)、胡新海(董事)、郭梁(董事)、张永龙(董事)、刘伸伯(董事)、张磊(监事)、海克洪(经理) | 海克洪(董事长)、胡新海(董事)、郭梁(董事)、张永龙(董事)、沈浩(董事)、张磊(监事)、海克洪(经理) | 2019-12-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 教育软件技术服务;教育咨询服务(不含中小学文化类教育培训);计算机产品研发;计算机系统集成;计算机软硬件技术服务、技术咨询;互联网信息技术服务;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 教育软件技术服务;教育咨询服务(不含中小学文化类教育培训);计算机产品研发;计算机系统集成;计算机软硬件技术服务、技术咨询;互联网信息技术服务;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2018-03-19 |
更多>>视频联播