变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄碧文; | 法定代表人:张江; | 2017-11-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-01-12,2020-12-31,11 | 2009-01-12,2041-12-31, | 2017-11-27 |
其他事项备案 | 914403006837716989 | 2017-11-27 |
更多>>视频联播