变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:刘汉昌;总经理:蒋映贵;法定代表人:蒋映贵;工商联络员:钟宜平;董事长:蒋映贵; | 总经理:曹涛;董事长:曹涛;监事:刘汉昌;法定代表人:曹涛;工商联络员:曹涛; | 2016-10-27 |
其他事项备案 | 监事:刘汉昌;总经理:蒋映贵;法定代表人:蒋映贵;工商联络员:钟宜平;董事长:蒋映贵; | 总经理:曹涛;董事长:曹涛;监事:刘汉昌;法定代表人:曹涛;工商联络员:曹涛; | 2016-10-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:蒋映贵;总经理:蒋映贵;监事:刘汉昌; | 监事:刘汉昌;执行董事:曹涛;总经理:曹涛; | 2016-10-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边产品的技术开发和购销;塑胶制品、五金塑胶电子制品的研发与销售;电子产品批发,五金配件、板材建材批发;化工产品(不含危险品)、服装、纺织产品、矿产品的销售,国内贸易,货物及技术进出口;^移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边线材的生产。 | 移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边产品的技术开发和购销;塑胶制品、五金塑胶电子制品的研发与销售;电子产品批发,五金配件、板材建材批发;化工产品(不含危险品)、服装、纺织产品、矿产品的销售,国内贸易,货物及技术进出口;塑料材料,塑料制品。^移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边线材的生产;医疗器械,保健品的购销。 | 2016-10-21 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《医疗器械经营企业许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《保健食品经营企业卫生许可证》、审批文件号:无; | 2016-10-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:钟宜平;监事:刘汉昌;执行董事:钟宜平; | 监事:刘汉昌;总经理:蒋映贵;执行董事:蒋映贵; | 2016-10-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:钟宜平、出资额:120.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:蒋映贵、出资额:120.000000、出资比例:100.000000; | 2016-10-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:钟宜平;法定代表人:钟宜平;股东:钟宜平;总经理:钟宜平;监事:刘汉昌; | 监事:刘汉昌;总经理:蒋映贵;法定代表人:蒋映贵;董事长:蒋映贵;股东:蒋映贵; | 2016-10-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:欧辉生;总经理:欧辉生;监事:冯焕星; | 执行董事:钟宜平;总经理:钟宜平;监事:刘汉昌; | 2016-09-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:冯焕星、出资额:12.000000、出资比例:10.000000;股东名称:欧辉生、出资额:108.000000、出资比例:90.000000; | 股东名称:钟宜平、出资额:120.000000、出资比例:100.000000; | 2016-09-13 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-13 |
其他事项备案 | 股东:欧辉生;总经理:欧辉生;工商联络员:欧春燕;法定代表人:欧辉生;股东:冯焕星;监事:冯焕星;董事长:欧辉生; | 董事长:钟宜平;工商联络员:钟宜平;法定代表人:钟宜平;股东:钟宜平;总经理:钟宜平;监事:刘汉昌; | 2016-09-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边产品的技术开发和购销;国内贸易;货物及技术的进出口业务^移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边线材的生产。 | 移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边产品的技术开发和购销;塑胶制品、五金塑胶电子制品的研发与销售;电子产品批发,五金配件、板材建材批发;化工产品(不含危险品)、服装、纺织产品、矿产品的销售,国内贸易,货物及技术进出口;^移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边线材的生产。 | 2016-09-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:欧辉生;总经理:欧辉生;工商联络员:欧春燕;法定代表人:欧辉生;股东:冯焕星;监事:冯焕星;董事长:欧辉生; | 董事长:钟宜平;工商联络员:钟宜平;法定代表人:钟宜平;股东:钟宜平;总经理:钟宜平;监事:刘汉昌; | 2016-09-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市坪山新区坪山东方威尼斯花园1号1E401 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区早禾坑工业区8号D栋3楼 | 2016-01-18 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2016-01-18 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:肖万、出资额:24.000000、出资比例:20.000000;股东名称:帅民、出资额:96.000000、出资比例:80.000000; | 股东名称:冯焕星、出资额:12.000000、出资比例:10.000000;股东名称:欧辉生、出资额:108.000000、出资比例:90.000000; | 2016-01-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 机电设备、五金制品的技术开发与销售;国内贸易。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)^ | 移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边产品的技术开发和购销;国内贸易;货物及技术的进出口业务^移动通信设备、仪器终端设备、电子设备及周边线材的生产。 | 2016-01-18 |
其他事项备案 | 91440300574762696B | 2016-01-18 |
更多>>视频联播