变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
合伙人数变更 | 35 | 31 | 2023-01-18 |
法定代表人变更 | 中科明石(深圳)基金管理有限公司(委派代表:唐焕新) | 唐焕新 | 2023-01-18 |
有限合伙人数 | 34 | 30 | 2023-01-18 |
章程修正案备案 | 2023-01-18 | ||
章程修正案备案 | 2022-07-13 | ||
有限合伙人数 | 36 | 34 | 2022-07-13 |
合伙人数变更 | 37 | 35 | 2022-07-13 |
41 | 36 | 2021-10-15 | |
2021-10-15 | |||
42 | 37 | 2021-10-15 | |
44 | 42 | 2021-07-30 | |
2021-07-30 | |||
43 | 41 | 2021-07-30 | |
49 | 43 | 2021-06-15 | |
50 | 44 | 2021-06-15 | |
2021-06-15 | |||
核工业烟台同兴实业有限公司(委派代表:李继熟) | 中科明石(深圳)基金管理有限公司(委派代表:唐焕新) | 2021-06-15 | |
2017-10-20 | |||
2 | 50 | 2017-10-20 | |
100.0 | 625 | 2017-10-20 |
更多>>视频联播