变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 廖康贤 | 刘梅 | 2022-10-02 |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2022-02-23 |
负责人变更 | 黄郁文 | 廖康贤 | 2020-09-03 |
负责人变更 | 黄宗萍 | 黄郁文 | 2019-09-24 |
负责人变更 | 廖鹏程 | 黄宗萍 | 2017-05-25 |
更多>>视频联播