变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 史爱国、李心胜 | 韩帅、李心胜 | 2021-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马学坤 | 李心胜 | 2020-08-06 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 1000 | 24010.000000 | 2019-08-06 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-05-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵锦江、史爱国 | 马学坤、史爱国 | 2019-02-20 |
更多>>视频联播