变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司委派应文禄为代表 | 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:应文禄) | 2017-08-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),江苏高科技投资集团有限公司,江苏中圣福友控股有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 2017-08-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,孙颖淑,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 2015-08-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,德兰集团有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,孙颖淑,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 2015-04-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,德兰集团有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏高科技投资集团有限公司,江苏福友科技投资有限公司,江苏康缘集团有限责任公司,江苏国科环保研究院有限公司,德兰集团有限公司,镇江亿致能源科技孵化器有限公司,刘礼华,刘永刚,李月中,张晓东,钱存根,钟华,夏汉关,杨晔文 | 2014-06-16 |
更多>>视频联播