变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 杜颖颖 | 梁超 | 2022-08-04 |
章程备案 | 无 | 2019-09-11章程备案 | 2019-09-18 |
法定代表人变更 | 刘中静 | 杜颖颖 | 2019-09-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-07-22 |
投资人(股权)变更 | 上海晶凡置业有限公司; | 上坤置业有限公司; | 2019-07-22 |
更多>>视频联播