变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 化文杰 | 孙榕骏 | 2022-06-29 |
耿佃花 | 化文杰 | 2021-01-06 | |
孙敏 | 耿佃花 | 2019-11-25 | |
孙敏 | 李洪国 | 2018-05-10 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 化文杰 | 孙榕骏 | 2022-06-29 |
耿佃花 | 化文杰 | 2021-01-06 | |
孙敏 | 耿佃花 | 2019-11-25 | |
孙敏 | 李洪国 | 2018-05-10 |
更多>>视频联播