变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 余东波 | 邱珍琴 | 2022-03-29 |
高级管理人员备案 | 卜凡(职工监事);柴洪辉(董事,经理);张劲松(董事);陈永品(董事长,董事);王勇(监事);王颖颖(监事);刘友波(董事);余东波(董事); | 卜凡(职工监事);张劲松(董事);余东波(董事);夏晓军(董事);李山(总经理,董事长);杨学彬(职工董事);廖远媚(监事);王有梅(监事会主席); | 2019-07-08 |
章程备案 | 章程 | 2018-12-07 | |
注册资本(金)变更 | 20000.000000 | 49000.000000 | 2018-12-07 |
董事备案 | 卜凡,职工监事;柴洪辉,董事,经理;陈永品,董事长,董事;黄鹏,董事;李泽洪,董事;王勇,监事;吴禄,董事;张劲松,监事 | 卜凡,职工监事;柴洪辉,董事,经理;陈永品,董事长,董事;刘友波,董事;王颖颖,监事;王勇,监事;余东波,董事;张劲松,董事 | 2018-07-23 |
更多>>视频联播