变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-11-27 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-11-27 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:赫广思; | 法定代表人:苏莉娜; | 2018-03-15 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2017-01-12 |
其他事项备案 | 914403008922994223 | 2017-01-12 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1996-07-31,2015-05-07 | 1996-07-31,5000-01-01 | 2015-12-30 |
更多>>视频联播