变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 住所:杭州市余杭区仓前街道景兴路***号*号楼***-*室; | 住所:杭州市余杭区仓前街道良睦路****号**号楼**号; | 2017-03-09 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:**.*万人民币元;股东:杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙),*.****万;杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.****万;广州创加壹投资企业(有限合伙),*.**万;杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.**万;徐志成,*.***万;钱峰,*.****万;陶伟华,*.****万;组织机构:桂斌职务:董事;兰会芹职务:董事;钱峰职务:董事;陶伟华职务:董事长兼总经理;夏贤臻职务:董事;项建标职务:董事;徐建军职务:监事;许洪波职务:董事; | 注册资本:**.****万人民币元;股东:杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.****万;广州创加壹投资企业(有限合伙),*.**万;杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙),*.****万;杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙),*.****万;杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.**万;徐志成,*.***万;钱峰,*.****万;陶伟华,*.****万;组织机构:崔璀职务:董事;兰会芹职务:董事;钱峰职务:监事;陶伟华职务:董事长兼总经理;夏贤臻职务:董事;徐建军职务:董事; | 2017-01-19 |
投资人(股权)备案 | 广州创加壹投资企业(有限合伙):*.***万,**%;杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙):*.***万,*%;杭州捕翼网络科技有限公司:*.**万,**%;杭州云智投资合伙企业(有限合伙):*.***,*%;杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙):*.***万,**%;陶伟华:*.***万,**%;钱锋:*.***万,*%;徐志成:*.***万,*% | 广州创加壹投资企业(有限合伙):*.**万,**%;杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙):*.*****万,*.**%;杭州捕翼网络科技有限公司:*.**万,**%;杭州云智投资合伙企业(有限合伙):*.*****万,*.**%;杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙):*.***万,**%;陶伟华:*.*****万,**.**%;钱锋:*.*****万,*.**%;徐志成:*.***万,*% | 2016-09-28 |
投资人(股权)备案 | 股东:杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.***万;广州创加壹投资企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.***万;钱锋,*.***万;陶伟华,*.***万; | 股东:杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.***万;广州创加壹投资企业(有限合伙),*.***万;杭州麻瓜达达投资管理合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.**万;徐志成,*.***万;钱锋,*.***万;陶伟华,*.***万; | 2016-08-26 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:**.**万人民币元;股东:杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.***万;钱锋,*.***万;陶伟华,*.***万;组织机构:陶伟华职务:执行董事兼总经理;许军职务:监事; | 注册资本:**.*万人民币元;股东:杭州创享创业投资合伙企业(有限合伙),*.***万;杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.***万;广州创加壹投资企业(有限合伙),*.***万;杭州捕翼网络科技有限公司,*.***万;钱锋,*.***万;陶伟华,*.***万;组织机构:桂斌职务:董事;兰会芹职务:董事;钱峰职务:董事;陶伟华职务:董事长兼总经理;夏贤臻职务:董事;项建标职务:董事;徐建军职务:监事;许洪波职务:董事; | 2016-05-19 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:**万人民币元;股东:杭州捕翼网络科技有限公司,*万;陶伟华,*万; | 注册资本:**.**万人民币元;股东:杭州云智投资合伙企业(有限合伙),*.**万;杭州捕翼网络科技有限公司,*万;钱锋,*.**万;陶伟华,*万; | 2015-11-16 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):徐建军;股东:陶伟华,*万;徐建军,*万;组织机构:徐建军职务:执行董事兼总经理;杨鹏职务:监事; | 法定代表人(负责人):陶伟华;股东:杭州捕翼网络科技有限公司,*万;陶伟华,*万;组织机构:陶伟华职务:执行董事兼总经理;许军职务:监事; | 2015-10-23 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330184000331878组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:913301103218775403 | 2015-10-23 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):许军;股东:杨鹏,*.*万;於冰心,*.*万;桂斌,*.*万;张绛龙,*.*万;谢钟仪,*万;许军,*万;组织机构:许军职务:执行董事兼总经理;杨鹏职务:监事; | 法定代表人(负责人):徐建军;股东:陶伟华,*万;徐建军,*万;组织机构:徐建军职务:执行董事兼总经理;杨鹏职务:监事; | 2015-09-02 |
住所变更 | 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路****号**幢*单元***室(***室-*);电话:; | 住所:杭州市余杭区仓前街道景兴路***号*号楼***-*室;电话:; | 2015-08-13 |
投资人(股权)备案 | 股东:杨鹏,*.*万;於冰心,*.*万;桂斌,*.*万;张绛龙,*.*万;许军,*万; | 股东:杨鹏,*.*万;於冰心,*.*万;桂斌,*.*万;张绛龙,*.*万;谢钟仪,*万;许军,*万; | 2015-04-13 |
更多>>视频联播