变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-08-02 | 2018-08-15 | 2018-08-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:杨春晓、出资额:31.500000、出资比例:3.000000;股东名称:深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:张宏梁、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司、出资额:10.500000、出资比例:1.000000;股东名称:新余蓝马丰投资合伙企业(有限合伙)、出资额:31.500000、出资比例:3.000000;股东名称:深圳市合正天辰科技投资企业(有限合伙)、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:金嘉乐、出资额:21.000000、出资比例:2.000000;股东名称:郑伟、出资额:525.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳星成科技投资企业(有限合伙)、出资额:115.500000、出资比例:11.000000; | 股东名称:张宏梁、出资额:500.000000、出资比例:10.000000;股东名称:新余蓝马丰投资合伙企业(有限合伙)、出资额:150.000000、出资比例:3.000000;股东名称:郑伟、出资额:2500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:杨春晓、出资额:150.000000、出资比例:3.000000;股东名称:深圳星成科技投资企业(有限合伙)、出资额:550.000000、出资比例:11.000000;股东名称:瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司、出资额:50.000000、出资比例:1.000000;股东名称:深圳市合正天辰科技投资企业(有限合伙)、出资额:500.000000、出资比例:10.000000;股东名称:金嘉乐、出资额:100.000000、出资比例:2.000000;股东名称:深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)、出资额:500.000000、出资比例:10.000000; | 2018-08-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1050 | 5000 | 2018-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:郑伟;监事:王雷; | 监事:周瑶;董事:吴稷;董事:郑伟;董事:张鸿涛;董事长:郑伟;董事:张权勋;董事:张宏梁;董事:陈志平;董事:王雷; | 2018-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:郑伟、出资额:525.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市合正天辰科技投资企业(有限合伙)、出资额:525.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:新余蓝马丰投资合伙企业(有限合伙)、出资额:31.500000、出资比例:3.000000;股东名称:瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司、出资额:10.500000、出资比例:1.000000;股东名称:深圳远致富海新兴产业投资企业(有限合伙)、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:郑伟、出资额:525.000000、出资比例:50.000000;股东名称:张宏梁、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳星成科技投资企业(有限合伙)、出资额:115.500000、出资比例:11.000000;股东名称:深圳市合正天辰科技投资企业(有限合伙)、出资额:105.000000、出资比例:10.000000;股东名称:金嘉乐、出资额:21.000000、出资比例:2.000000;股东名称:杨春晓、出资额:31.500000、出资比例:3.000000; | 2018-08-15 |
章程备案 | 2018-02-02 | 2018-08-02 | 2018-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:李章旺、出资额:525.000000、出资比例:50.000000;股东名称:郑伟、出资额:525.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:深圳市合正天辰科技投资企业(有限合伙)、出资额:525.000000、出资比例:50.000000;股东名称:郑伟、出资额:525.000000、出资比例:50.000000; | 2018-02-06 |
章程备案 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王雷;监事:万毓英;董事:吴红星;监事:吴子仪;总经理:郑伟;董事:张许平;董事:李章旺;董事长:郑伟;董事:吴鸿涛; | 监事:王雷;总经理:郑伟;执行董事:郑伟; | 2018-02-02 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市中讯天成科技股份有限公司 | 深圳市中讯天成科技有限公司 | 2018-02-02 |
章程备案 | 2015-04-30 | 2018-01-30 | 2018-02-02 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市) | 有限责任公司 | 2018-02-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:舒世良;董事长:李章旺;董事:郑伟;董事:吴鸿涛;董事:邹金莲; | 董事:李章旺;董事:吴红星;董事:张许平;董事长:郑伟;董事:吴鸿涛; | 2017-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:舒世良;董事长:李章旺;法定代表人:李章旺;其他:郑伟;其他:吴鸿涛;其他:邹金莲; | 其他董事:李章旺;其他董事:吴红星;其他董事:吴鸿涛;法定代表人:郑伟;其他董事:张许平;董事长:郑伟; | 2017-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:郑静川; | 法定代表人:李章旺; | 2015-08-19 |
其他事项备案 | 91440300793859885L | 2015-08-18 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 股份有限公司(非上市) | 2015-08-18 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市中讯天成科技有限公司 | 深圳市中讯天成科技股份有限公司 | 2015-08-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:郑静川;监事:郑伟;总经理:郑静川; | 董事:郑伟;监事:吴子仪;监事:王雷;董事:邹金莲;监事:万毓英;董事:舒世良;总经理:郑伟;董事长:李章旺;董事:吴鸿涛; | 2015-08-18 |
更多>>视频联播