变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄强 | 桂国锋 | 2022-06-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孔博 | 黄强 | 2021-07-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄晓华、孔博、李晴、熊翔 | 刘申亮、孔博、李晴、熊翔 | 2020-06-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭京愔 | 孔博 | 2020-01-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘波 | 郭京愔 | 2018-08-08 |
更多>>视频联播