变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2018-06-20 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:贾秀春;执行董事:李国栋; | 董事:贾秀春;董事长:李国栋;监事:黄子鸣;董事:何建芳; | 2018-06-20 |
章程备案 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市九合投资发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:95.238095;股东名称:深圳九合绿能投资中心(有限合伙)、出资额:500.000000、出资比例:4.761905; | 股东名称:海南尊合能源投资管理中心(有限合伙)、出资额:2625.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳市九合投资发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:76.190476;股东名称:深圳九合绿能投资中心(有限合伙)、出资额:500.000000、出资比例:3.809524; | 2018-06-05 |
章程备案 | 2017-11-27 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10500 | 13125 | 2018-06-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市九合投资发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳九合绿能投资中心(有限合伙)、出资额:500.000000、出资比例:4.761905;股东名称:深圳市九合投资发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:95.238095; | 2017-11-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 10500 | 2017-11-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-11-29 |
章程备案 | 2017-04-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 |
2017-11-29 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:贾秀春、出资额:3000.000000、出资比例:60.000000;股东名称:李璇侠、出资额:2000.000000、出资比例:40.000000; | 股东名称:深圳市九合投资发展有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-04-28 |
其他事项备案 | 监事:李璇侠;工商联络员:贾秀春;总经理:贾秀春;股东:李璇侠;董事长:贾秀春;股东:贾秀春;法定代表人:贾秀春; | 监事:贾秀春;董事长:李国栋;股东:;法定代表人:李国栋;工商联络员:李国栋;总经理:李国栋; | 2017-04-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:贾秀春;执行董事:贾秀春;监事:李璇侠; | 监事:贾秀春;执行董事:李国栋;总经理:李国栋; | 2017-04-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区深南大道与铜鼓路交汇处华润置地大厦E座6号楼17层 | 2017-04-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:李璇侠;工商联络员:贾秀春;总经理:贾秀春;股东:李璇侠;董事长:贾秀春;股东:贾秀春;法定代表人:贾秀春; | 监事:贾秀春;董事长:李国栋;股东:;法定代表人:李国栋;工商联络员:李国栋;总经理:李国栋; | 2017-04-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 10000 | 2017-04-28 |
章程备案 | 2017-04-27 | 2017-04-28 |
更多>>视频联播