变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
受托资产管理;资产管理;投资管理;受托管理股权投资基金;股权投资;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询。(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 受托资产管理;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询。(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2017-08-21 | |
章程备案 | 2017-01-16 | 2017-08-18 | 2017-08-21 |
2017-08-21 | |||
2017-01-18 | |||
受托资产管理、资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询;企业形象策划、市场营销策划、礼仪策划、会务策划服务、展览展示策划。 | 受托资产管理;资产管理;投资管理;受托管理股权投资基金;股权投资;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询。(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2017-01-18 | |
章程备案 | 2016-12-22 | 2017-01-16 | 2017-01-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 受托资产管理、资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。^ | 受托资产管理、资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询;企业形象策划、市场营销策划、礼仪策划、会务策划服务、展览展示策划。^ | 2016-12-26 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:谢孝亮;执行董事:钟凯;总经理:钟凯; | 监事:罗茜;执行董事:钟凯;总经理:钟凯; | 2016-12-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-12-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳天勤诺诚企业管理中心(有限合伙)、出资额:290.030000、出资比例:22.310000;股东名称:深圳天泽诺金企业管理中心(有限合伙)、出资额:509.990000、出资比例:39.230000;股东名称:钟凯、出资额:499.980000、出资比例:38.460000; | 股东名称:四川天诺创世企业管理有限公司、出资额:1300.000000、出资比例:100.000000; | 2016-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:谢孝亮;执行董事:邹新克;总经理:邹新克; | 总经理:钟凯;监事:谢孝亮;执行董事:钟凯; | 2016-09-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:谢孝亮、出资额:200.000000、出资比例:40.000000;股东名称:陈海燕、出资额:300.000000、出资比例:60.000000; | 股东名称:深圳天勤诺诚企业管理中心(有限合伙)、出资额:290.030000、出资比例:22.310000;股东名称:深圳天泽诺金企业管理中心(有限合伙)、出资额:509.990000、出资比例:39.230000;股东名称:钟凯、出资额:499.980000、出资比例:38.460000; | 2016-09-01 |
其他事项备案 | 总经理:邹新克;董事长:邹新克;工商联络员:陈海燕;法定代表人:邹新克;监事:谢孝亮;股东:谢孝亮;股东:陈海燕; | 股东:钟凯;总经理:钟凯;工商联络员:钟凯;法定代表人:钟凯;董事长:钟凯;监事:谢孝亮; | 2016-09-01 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:邹新克;董事长:邹新克;工商联络员:陈海燕;法定代表人:邹新克;监事:谢孝亮;股东:谢孝亮;股东:陈海燕; | 股东:钟凯;总经理:钟凯;工商联络员:钟凯;法定代表人:钟凯;董事长:钟凯;监事:谢孝亮; | 2016-09-01 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 1300 | 2016-09-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)股权投资、项目投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);企业形象策划;财务咨询,投资咨询,企业管理咨询(以上均不含限制项目);开展股权投资和企业上市咨询业务;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包(根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事募集证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。^ | 受托资产管理、资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。^ | 2015-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:陈海燕;总经理:陈海燕;监事:谢孝亮; | 监事:谢孝亮;执行董事:邹新克;总经理:邹新克; | 2015-12-30 |
更多>>视频联播