变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 金秉,李海荣,林浩,熊全红,袁振南 | 李海荣,林浩,熊全红,袁振南 | 2021-05-25 |
董事备案 | 李海荣;熊全红;袁振南;金秉;肖伟昊 | 李海荣;熊全红;袁振南;金秉;林浩 | 2020-02-26 |
工商登记联络员备案 | 袁振南 | 2020-02-26 | |
股东名称变更 | 深圳市前海华志联投资有限公司 | 上海宜本投资有限公司 | 2020-02-26 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-08 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天河北路183-187号3110(仅限办公用途) | 广州市天河区天河北路233号501、502房自编A12单元(仅限办公用途) | 2018-06-08 |
股东变更 | 李海荣;熊全红;袁振南; | 广州华多网络科技有限公司;李海荣;深圳市前海华志联投资有限公司;熊全红;袁振南; | 2018-02-23 |
组织机构备案 | 陈勇(监事);李海荣(董事);熊全红(董事);袁振南(董事长兼经理); | 陈勇(监事);金秉(董事);李海荣(董事);肖伟昊(董事);熊全红(董事);袁振南(董事长兼经理); | 2018-02-23 |
董事备案 | 陈勇,监事,,;李海荣,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 陈勇,监事,,;金秉,董事,选举,;李海荣,董事,选举,;肖伟昊,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,选举,是; | 2018-02-23 |
董事备案 | 陈勇(监事);李海荣(董事);熊全红(董事);袁振南(董事长兼经理); | 陈勇(监事);金秉(董事);李海荣(董事);肖伟昊(董事);熊全红(董事);袁振南(董事长兼经理); | 2018-02-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-02-23 |
资金数额变更 | 100.0000(单位:万元) | 119.0476(单位:万元) | 2018-02-23 |
组织机构备案 | 陈勇,监事,,;李海荣,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 陈勇,监事,,;金秉,董事,选举,;李海荣,董事,选举,;肖伟昊,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,选举,是; | 2018-02-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-01-24 |
董事备案 | 陈勇,监事,,;王芗琦,董事,,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 陈勇,监事,,;李海荣,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 陈勇,监事,,;王芗琦,董事,,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 陈勇,监事,,;李海荣,董事,选举,;熊全红,董事,,;袁振南,董事长兼经理,,是; | 2018-01-23 |
更多>>视频联播