变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 2020-01-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2020-01-14 | ||
章程备案 | 2016-11-17 | 2019-12-03 | 2019-12-06 |
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资、投资咨询、投资管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询;受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务)。 | 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资、投资咨询、投资管理、创业投资(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询;受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务)。 | 2019-12-06 | |
2019-12-06 | |||
其他事项备案 | 914403003195126062 | 2017-04-27 | |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:李雁翎、出资额:90.000000、出资比例:9.000000;股东名称:邓玥、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:王明旺、出资额:50.000000、出资比例:5.000000;股东名称:欧阳建国、出资额:50.000000、出资比例:5.000000;股东名称:吴军、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:李彤、出资额:40.000000、出资比例:4.000000;股东名称:艾民、出资额:730.000000、出资比例:73.000000;股东名称:王瀚卿、出资额:20.000000、出资比例:2.000000; | 股东名称:艾民、出资额:730.000000、出资比例:73.000000;股东名称:王瀚卿、出资额:70.000000、出资比例:7.000000;股东名称:李彤、出资额:40.000000、出资比例:4.000000;股东名称:欧阳建国、出资额:50.000000、出资比例:5.000000;股东名称:邓玥、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:李雁翎、出资额:90.000000、出资比例:9.000000;股东名称:吴军、出资额:10.000000、出资比例:1.000000; | 2016-11-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:艾民、出资额:900.000000、出资比例:90.000000;股东名称:李雁翎、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:李雁翎、出资额:90.000000、出资比例:9.000000;股东名称:邓玥、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:王明旺、出资额:50.000000、出资比例:5.000000;股东名称:欧阳建国、出资额:50.000000、出资比例:5.000000;股东名称:吴军、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:李彤、出资额:40.000000、出资比例:4.000000;股东名称:艾民、出资额:730.000000、出资比例:73.000000;股东名称:王瀚卿、出资额:20.000000、出资比例:2.000000; | 2015-08-20 |
实收资本变更 | 0 | 10 | 2014-12-12 |
更多>>视频联播