变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 何敏,饶俊,张平 | 冯天明,张平,黄煌 | 2021-08-18 |
股东变更 | 上海桂尊企业管理有限公司,阳光城房地产(广州)有限公司 | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 2021-08-18 |
监事备案 | 张莹 | 杨焕槟 | 2021-08-18 |
法定代表人变更 | 张平 | 冯天明 | 2021-08-18 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2021-08-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-08-18 | |
经理备案 | 张平 | 冯天明 | 2021-08-18 |
具体经营项目申报 | 房地产开发经营;工程项目管理服务;房屋建筑工程施工;物业管理;工程代建服务(不含工程施工活动);企业自有资金投资;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营); | 房屋建筑工程施工;工程代建服务(不含工程施工活动);房地产开发经营;企业自有资金投资;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程项目管理服务; | 2020-06-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-17 | |
监事备案 | 崔琛 | 张莹 | 2020-03-09 |
经理备案 | 刘煜 | 张平 | 2020-03-09 |
董事备案 | 何敏;饶俊;刘煜 | 何敏;饶俊;张平 | 2020-03-09 |
法定代表人变更 | 刘煜 | 张平 | 2020-03-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-07-22 |
股东变更 | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 上海桂尊企业管理有限公司,阳光城房地产(广州)有限公司 | 2019-07-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-07-22 | |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 204081.6330万元(人民币) | 2019-07-22 |
名称变更 | 广州利碧久兴房地产有限公司 | 广州阳光城吉如玖房地产有限公司 | 2018-11-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-30 |
更多>>视频联播