变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张育玲 | 黄淑仪 | 2021-11-19 |
负责人变更 | 曾令华 | 张育玲 | 2020-07-16 |
工商登记联络员备案 | 陈金霞 | 2020-07-16 | |
换照 | 变更前 | 换照 | 2017-01-11 |
负责人变更 | 曾令华 | 2015-04-21 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张育玲 | 黄淑仪 | 2021-11-19 |
负责人变更 | 曾令华 | 张育玲 | 2020-07-16 |
工商登记联络员备案 | 陈金霞 | 2020-07-16 | |
换照 | 变更前 | 换照 | 2017-01-11 |
负责人变更 | 曾令华 | 2015-04-21 |
更多>>视频联播