变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏小庆 | 王晓宁 | 2021-08-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,余树根,刘敬虎,严云峰,王晓宁,张宪涛,陈松,凌志,毛旭初,赵屹,邓江华,端益民,李奉孝,李重阳,邓幼莺,任荣,马淑艳,周玉洁,王荣,吴文楷,方琼,谢新胜,冯雨,刘胜兰,乐蔚芸,杨仁道,栗旭妍 | 魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,余树根,刘敬虎,严云峰,王晓宁,张宪涛,陈松,凌志,毛旭初,赵屹,邓江华,端益民,李奉孝,李重阳,邓幼莺,任荣,马淑艳,周玉洁,王荣,方琼,谢新胜,冯雨,吴文楷,刘胜兰,杨仁道,栗旭妍 | 2020-11-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,王晓宁,余树根,刘敬虎,严云峰,张宪涛,陈松,凌志,毛旭初,赵屹,邓江华,李重阳,邓幼莺,任荣,马淑艳,王荣,冯雨,端益民,李奉孝,周玉洁,方琼,谢新胜,吴文楷,刘胜兰,乐蔚芸 | 魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,余树根,刘敬虎,严云峰,王晓宁,张宪涛,陈松,凌志,毛旭初,赵屹,邓江华,端益民,李奉孝,李重阳,邓幼莺,任荣,马淑艳,周玉洁,王荣,方琼,谢新胜,冯雨,吴文楷,刘胜兰,乐蔚芸,杨仁道,栗旭妍 | 2016-07-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-06-01 | 2028-06-01 | 2016-07-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王维根,魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,余树根,刘敬虎,严云峰,王晓宁,陈彦平,张宪涛,康传国,周晓波,陈松,凌志,毛旭初,王国义,吴小兵,赵屹,邓江华,端益民,陆一鸣,史爱建,李奉孝,李重阳,魏来,刘文利,邓幼莺,任荣,马淑艳,汪江,周玉洁,董莉,王荣,吕大明,邓玉林,冯雨,方琼,张云鹏,谢新胜,乐蔚芸,吴文楷,刘胜兰,刘亮 | 魏小庆,邓金伟,郭支成,季胜鹏,王晓宁,余树根,刘敬虎,严云峰,张宪涛,陈松,凌志,毛旭初,赵屹,邓江华,李重阳,邓幼莺,任荣,马淑艳,王荣,方琼,端益民,李奉孝,周玉洁,谢新胜,冯雨,吴文楷,刘胜兰,乐蔚芸 | 2015-12-29 |
更多>>视频联播