变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 徐琦,李慧婷,李雄,江文斌,黄洪亮 | 刘乙凡,徐琦,李慧婷,李雄,江文斌 | 2021-10-29 |
董事备案 | 黄洪亮,李慧婷,李雄,王帅,徐琦 | 黄洪亮,李慧婷,李雄,徐琦,江文斌 | 2021-09-28 |
董事备案 | 黄洪亮,江国雄,梁睿,林峰,徐琦 | 黄洪亮,徐琦,李雄,王帅,李慧婷 | 2021-01-06 |
具体经营项目申报 | 房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务; | 房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;房地产中介服务; | 2020-07-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-07-17 | |
董事备案 | 黄洪亮,江国雄,梁睿,林峰,张研 | 黄洪亮,江国雄,梁睿,林峰,徐琦 | 2020-06-16 |
法定代表人变更 | 张研 | 徐琦 | 2020-06-16 |
经理备案 | 张研 | 徐琦 | 2020-06-16 |
工商登记联络员备案 | 张程程 | 2020-06-16 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路96号12栋109号3楼(自主申报) | 广州市增城区新塘镇官湖村、石下村 | 2020-05-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-22 | |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 634378万元(人民币) | 2019-06-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-06-26 | |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2019-04-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-04-15 | |
监事备案 | 郝净,王文敏 | 杨辉,郝净 | 2019-04-15 |
董事备案 | 黄洪亮,梁睿,温伟玲,吴炜,张研 | 江国雄,黄洪亮,梁睿,张研,林峰 | 2019-04-15 |
股东变更 | 广州地铁集团有限公司,广州东晓实业发展有限公司 | 广州地铁集团有限公司,广州东晓实业发展有限公司,广州云湖房地产开发有限公司 | 2019-04-15 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-19 |
股东变更 | 广州地铁集团有限公司; | 广州地铁集团有限公司;广州东晓实业发展有限公司; | 2018-05-16 |
更多>>视频联播