变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-07-02 | ||
2019-07-02 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-07-02 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:朱梅柱;法定代表人:朱梅柱; | 董事长:刘洪雷;法定代表人:刘洪雷; | 2017-11-27 |
其他事项备案 | 91440300618811673C | 2017-11-27 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:朱梅柱; | 董事长:刘洪雷; | 2017-11-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:蓝湖;副董事长:方尔炜;副董事长:林秀芳; | 副董事长:黄永星;副董事长:方尔炜;董事:林东军; | 2017-06-16 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2015-04-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-04-22 |
更多>>视频联播