变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-09-22 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张长森 | 王光勇 | 2020-08-24 |
联络员备案 | 史景华 | 张伟军 | 2020-07-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 环保项目运作、运营管理;城市及农村道路清扫和保洁服务;生活垃圾、餐厨垃圾运营性清扫、收集、运输;再生资源回收利用服务;中转站运营管理;环卫设备设施的生产、销售与售后服务。 | 环保项目运作、运营管理;城市及农村道路清扫和保洁服务;生活垃圾、餐厨垃圾运营性清扫、收集、运输;再生资源回收利用服务;中转站运营管理;环卫设备设施的生产、销售与售后服务;环卫车辆、设备设施租赁服务。 | 2020-07-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-07-03 |
更多>>视频联播