变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 卢金文(董事);凌祁(董事);龙江(董事长,经理);潘燕霞(监事); | 凌祁(董事);金柳媛(董事);张冠泺(董事长,经理);潘燕霞(监事); | 2022-06-27 |
章程修正案备案 | 珠海斗门益发置业有限公司章程(2021-08-25); | 珠海斗门益发置业有限公司章程修正案(2022-06-24); | 2022-06-27 |
工商登记联络员备案 | 章桂霞 | 2022-06-27 | |
高级管理人员备案 | 卢金文(董事);徐亿晓(经理);黄迎鸿(董事长);潘燕霞(监事);张学森(董事); | 彭勇(董事);卢金文(董事);潘燕霞(监事);龙江(董事长,经理); | 2020-05-07 |
法定代表人变更 | 黄迎鸿 | 龙江 | 2020-05-07 |
高级管理人员备案 | 李瑜塘,董事;潘燕霞,监事;李卫东,经理;卢金文,董事;李卫东,董事长 | 卢金文,董事;张学森,董事;潘燕霞,监事;黄迎鸿,董事长;徐亿晓,经理 | 2019-06-19 |
更多>>视频联播