变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 法定代表人:乐承筠(CHENGYUNYUE);董事长:乐承筠(CHENGYUNYUE);总经理:张洋;工商联络员:刘飞; | 法定代表人:CHENGYUNYUE;工商联络员:黎英;总经理:李庆利;董事长:CHENGYUNYUE; | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:张洋;执行董事:乐承筠(CHENGYUNYUE); | 执行董事:CHENGYUNYUE;总经理:李庆利; | 2019-01-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:乐承筠(CHENGYUNYUE);董事长:乐承筠(CHENGYUNYUE);总经理:张洋;工商联络员:刘飞; | 法定代表人:CHENGYUNYUE;工商联络员:黎英;总经理:李庆利;董事长:CHENGYUNYUE; | 2019-01-14 |
章程备案 | 2018-07-25 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区南山街道南新路1024号阳光科创中心B办公楼25楼2509室 | 深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼第7层7B3单元03室 | 2018-07-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:江俊德;董事长:江俊德;工商联络员:陈海妮;总经理:DUGEORGEWU; | 工商联络员:刘飞;董事长:乐承筠(CHENGYUNYUE);总经理:张洋;法定代表人:乐承筠(CHENGYUNYUE); | 2017-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:DUGEORGEWU;执行董事:江俊德; | 总经理:张洋;执行董事:乐承筠(CHENGYUNYUE); | 2017-09-27 |
其他事项备案 | 法定代表人:江俊德;董事长:江俊德;工商联络员:陈海妮;总经理:DUGEORGEWU; | 工商联络员:刘飞;董事长:乐承筠(CHENGYUNYUE);总经理:张洋;法定代表人:乐承筠(CHENGYUNYUE); | 2017-09-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区铜鼓路大冲商务中心二期1栋1号楼2602室 | 深圳市南山区南山街道南新路1024号阳光科创中心B办公楼25楼2509室 | 2017-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:DUGEORGEWU;董事长:徐益民;监事:霍庆福;法定代表人:徐益民; | 总经理:DUGEORGEWU;董事长:江俊德;监事:霍庆福;法定代表人:江俊德; | 2016-03-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:霍庆福;执行董事:徐益民;总经理:DUGEORGEWU; | 总经理:DUGEORGEWU;执行董事:江俊德;监事:霍庆福; | 2016-03-16 |
其他事项备案 | 91440300336411604K | 2016-03-16 |
更多>>视频联播