变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1尚晓莉董事兼总经理;2赵浩泽监事;3花艳姝监事;4刘子毅董事;5张天夫董事长;6张心栗副董事长兼总经理;7孟思远监事会主席;8张全福董事; | 1尚晓莉董事兼总经理;2赵浩泽监事;3花艳姝监事;4张舵董事;5张天夫董事长;6宋巍副董事长兼总经理;7籍晨监事会主席;8张盛族董事; | 2020-12-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。(执照有效期至2020年4月23日) | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动),股权投资,私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张天夫董事长;2张心栗副董事长兼总经理;3孟思远监事会主席;4李叶楠监事;5花艳姝监事;6张全福董事;7尚晓莉董事兼总经理;8刘子毅董事; | 1张天夫董事长;2张心栗副董事长兼总经理;3孟思远监事会主席;4张全福董事;5尚晓莉董事兼总经理;6赵浩泽监事;7花艳姝监事;8刘子毅董事; | 2019-08-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。(执照有效期至2019年5月22日) | 项目投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。(执照有效期至2020年4月23日) | 2019-04-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资、股权投资、资产管理、投资管理。(执照有效期至2019年5月22日) | 项目投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。(执照有效期至2019年5月22日) | 2019-03-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连城投资产管理有限公司;2建信(北京)投资基金管理有限责任公司; | 1大连市城乡建设投资集团有限公司;2建信(北京)投资基金管理有限责任公司; | 2019-01-11 |
更多>>视频联播