变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2019-08-23 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郑毅;董事:向彦莉;董事:张泽宏; | 董事:张泽宏;董事:郑毅;董事:王志渠; | 2018-09-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:王瑛;其他董事:张斌;总经理:张斌;董事长:郑毅;法定代表人:郑毅;工商联络员:龚娟;其他董事:向彦莉;其他董事:张泽宏; | 监事:王瑛;其他董事:郑毅;总经理:克日伍机;其他董事:向彦莉;法定代表人:克日伍机;工商联络员:克日伍机;其他董事:张泽宏;董事长:克日伍机; | 2016-09-14 |
其他事项备案 | 监事:王瑛;其他董事:张斌;总经理:张斌;董事长:郑毅;法定代表人:郑毅;工商联络员:龚娟;其他董事:向彦莉;其他董事:张泽宏; | 监事:王瑛;其他董事:郑毅;总经理:克日伍机;其他董事:向彦莉;法定代表人:克日伍机;工商联络员:克日伍机;其他董事:张泽宏;董事长:克日伍机; | 2016-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:向彦莉;总经理:张斌;董事长:郑毅;董事:张斌;监事:王瑛;董事:张泽宏; | 董事长:克日伍机;董事:向彦莉;监事:王瑛;总经理:克日伍机;董事:郑毅;董事:张泽宏; | 2016-09-14 |
其他事项备案 | 91440300319596889R | 2016-02-03 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:张斌;董事长:向彦莉;法定代表人:向彦莉;其他董事:张斌;其他董事:张泽宏;监事:王瑛;其他董事:郑毅; | 总经理:张斌;董事长:郑毅;监事:王瑛;其他董事:张斌;其他董事:向彦莉;法定代表人:郑毅;其他董事:张泽宏; | 2016-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王瑛;董事:张斌;董事:郑毅;董事:张泽宏;董事长:向彦莉;总经理:张斌; | 总经理:张斌;监事:王瑛;董事:向彦莉;董事长:郑毅;董事:张泽宏;董事:张斌; | 2016-02-03 |
更多>>视频联播