变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-06-05 | |||
日用百货,家用电器,粮油,副食品,食品罐头,饮料,土产品,美术工艺品,服装,水果,进出口业务按深贸管审证字第178号外贸企业审定证书规定项目办理。在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。糖、烟、酒。利用保税仓,经营转口贸易业务,电子产品,纺织品,石油产品(不含危险物品)的购销。(凡属专营商品按规定办)以下项目凭行业许可证经营仓储运输、汽车修理、金银饰品、房屋租赁、饮食娱乐服务、物业管理、酒店管理;机动车辆停放服务(由分支机构经营);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2015年12月7日)。 | 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务,提供信息技术服务,利用保税仓,经营转口贸易业务,电子产品,纺织品,石油产品(不含危险物品)的购销,物业管理、为酒店提供管理服务,金银饰品、房屋租赁。 | 2019-06-05 | |
章程备案 | 2018-08-07 | 2019-05-14 | 2019-06-05 |
许可经营项目变更 | 2019-06-05 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福田街道福华一路免税商务大厦35-36楼 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3701楼-3801楼 | 2019-06-05 |
日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮料、保健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务,糖、烟、酒的销售,仓储运输、汽车修理、饮食娱乐服务;机动车辆停放服务(由分支机构经营);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)。 | 2019-06-05 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王楚;执行监事:陈耘;执行监事:李琦;监事:金贞媛;监事:富春龙; | 职工监事:张晓中;执行监事:李琦;执行监事:陈耘;监事:富春龙;监事:金贞媛; | 2018-11-16 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-08-07 | 2018-10-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:张晓中;监事:徐元丽;董事:徐佩恩;监事:张伟;监事:胡皓华;董事:尤江伟;董事:郭原;董事长:陈少群;监事:王楚;董事:马彦钊;董事:张方亮; | 执行监事:陈耘;董事长:陈少群;董事:肖春林;监事:富春龙;董事:陈灿松;执行监事:李琦;监事:金贞媛;董事:李永生;董事:朱宇;董事:刘秀丽;监事:王楚;董事:尤江伟; | 2018-02-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、出资额:34038.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、出资额:160000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-01-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 34038 | 160000 | 2017-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:马彦钊;监事:胡皓华;董事:马坚;监事:张伟;监事:徐元丽;董事:曾湃;总经理:曾湃;董事长:陈少群;董事:徐佩恩;董事:郭原;监事:江津;董事:张志; | 董事:郭原;总经理:尤江伟;董事:张晓中;董事:马彦钊;监事:胡皓华;董事长:陈少群;董事:尤江伟;监事:王楚;董事:张方亮;董事:徐佩恩;监事:徐元丽;监事:张伟; | 2017-01-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:江津;总经理:曾湃;监事:张伟;董事:张志;监事:胡皓华;董事:郭原;董事:马彦钊;董事:曾湃;董事:马坚;董事:徐佩恩;董事长:刘钧厚;监事:徐元丽; | 董事:郭原;董事:曾湃;监事:张伟;总经理:曾湃;监事:江津;董事:张志;监事:徐元丽;董事:马坚;董事:徐佩恩;监事:胡皓华;董事:马彦钊;董事长:陈少群; | 2016-08-01 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田中心区福华一路免税商务大厦35-36楼 | 深圳市福田区福田街道福华一路免税商务大厦35-36楼 | 2016-08-01 |
其他事项备案 | 914403001921725199 | 2016-08-01 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:曾湃;其他董事:曾湃;董事长:刘钧厚;法定代表人:刘钧厚;其他董事:郭原;其他董事:马坚;监事:徐元丽;其他董事:马彦钊;其他董事:张志;其他董事:徐佩恩;监事:江津;监事:张伟;监事:胡皓华; | 法定代表人:陈少群;监事:张伟;董事长:陈少群;其他董事:徐佩恩;监事:徐元丽;其他董事:马坚;其他董事:郭原;总经理:曾湃;其他董事:马彦钊;其他董事:张志;监事:江津;其他董事:曾湃;监事:胡皓华; | 2016-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:卢健民;董事长:刘钧厚;监事:房凤堂;董事:卢健民;董事:徐佩恩;董事:马彦钊;董事:马坚;监事:张伟;董事:郭永刚;监事:徐元丽;董事:张志;监事:胡皓华; | 监事:江津;董事:马坚;董事:曾湃;监事:张伟;监事:徐元丽;监事:胡皓华;董事:马彦钊;董事长:刘钧厚;董事:徐佩恩;董事:郭原;董事:张志;总经理:曾湃; | 2014-05-30 |
更多>>视频联播