变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹庆伟 | 陈勇 | 2020-10-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐夕芳 | 曹庆伟 | 2019-10-25 |
市场主体类型变更 | 全民所有制分支机构(非法人) | 有限责任公司分公司(国有独资) | 2018-05-14 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 中国华能集团公司东北分公司 | 中国华能集团有限公司东北分公司 | 2018-05-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈阳市和平区和平北大街79号 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-11号沈阳国际软件园E11楼 | 2017-04-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王德学 | 徐夕芳 | 2016-05-30 |
更多>>视频联播