变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴郧(监事)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、胡健中(董事长)、李灵(董事)、余登文(董事兼总经理)、向炎标(董事)、马栋栋(董事)、董霖(监事)、王溯舟(监事) | 余登文(董事兼总经理)、向炎标(董事)、李萌玉(董事)、董霖(监事)、王溯舟(监事)、吴郧(监事会主席)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、胡健中(董事长)、李灵(董事) | 2021-08-02 |
章程备案 | 2021-08-02 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴郧(监事)、王勇华(监事)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、陈谏(监事)、胡健中(董事长)、李灵(董事)、侯斌(董事)、栾知明(董事)、钱海亮(总经理) | 吴郧(监事)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、胡健中(董事长)、李灵(董事)、余登文(董事兼总经理)、向炎标(董事)、马栋栋(董事)、董霖(监事)、王溯舟(监事) | 2020-04-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴郧(监事)、胡军(监事)、陈谏(监事)、胡健中(董事长)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、李志成(董事兼总经理)、李灵(董事)、侯斌(董事)、栾知明(董事) | 吴郧(监事)、王勇华(监事)、叶士昭(副董事长)、王建坤(董事)、陈谏(监事)、胡健中(董事长)、李灵(董事)、侯斌(董事)、栾知明(董事)、钱海亮(总经理) | 2020-04-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴郧,胡军,陈谏,胡健中,靖普,王建坤,李志成,王泽浩,侯斌,栾知明 | 吴郧,胡军,陈谏,胡健中,叶士昭,王建坤,李志成,李灵,侯斌,栾知明 | 2018-11-20 |
更多>>视频联播