变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:夏添;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱雍;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:李卓斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:梁音;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:王君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:纪志远;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈舟;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:朱雍;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:李卓斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李晓冬;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:梁音;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:王君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:盛剑静;证件号码:******************;职位:董事;姓名:纪志远;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛秋莎;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈舟;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-04-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:上海贺吉置业有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波中玥置业有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波兴胜博投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 企业名称:上坤置业有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波中玥置业有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波兴胜博投资管理有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 2019-11-15 |
法定代表人变更 | 刘中静 | 朱雍 | 2019-10-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2018-08-21 |
法定代表人变更 | 刘中静 | 刘中静 | 2018-08-21 |
注册资本(金)变更 | **** | ***** | 2018-06-27 |
更多>>视频联播