变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 深圳茗晖基金管理有限公司,刘清杰, | 2018-12-12 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-07 |
住所(经营场所)变更 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E771(仅限办公用途)(JM) | 广州市天河区珠江东路11号1701房之自编03B(仅限办公用途) | 2018-08-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-08-17 |
具体经营项目申报 | 投资管理服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;公共关系服务;计算机技术开发、技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);企业自有资金投资;技术进出口;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);资产评估服务; | 投资管理服务; | 2017-08-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-03-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-04-18 |
财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 梁家红 | 2016-04-18 |
组织机构备案 | 廖文彬,监事,,;刘清杰,执行董事兼经理,,是; | 廖文彬,监事,,;刘清杰,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-04-18 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区新港西立新东街17号大院自编3号205(仅限办公用途) | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E771(仅限办公用途)(JM) | 2016-04-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-04-18 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-04-18 |
营业期限变更 | 2014-01-11至2014-12-24 | 2014-01-11至 | 2015-07-14 |
资金数额变更 | 100.0000(单位:万元) | 1000.0000(单位:万元) | 2015-07-14 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区珠村东环路129号A栋2楼206(临时经营场所有效期至2014年12月24日) | 广州市海珠区新港西立新东街17号大院自编3号205(仅限办公用途) | 2015-07-14 |
更多>>视频联播