变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:赖银标;执行董事:赖银标; | 执行董事:刘骞;总经理:刘骞; | 2018-02-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2018-02-08 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2018-02-08 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2017-07-17 | ||
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-05-24 | 2017-07-17 |
其他事项备案 | 91440300691156636P | 2015-08-27 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:张晓洁;执行董事:路强;总经理:路强; | 总经理:赖银标;执行董事:赖银标;监事:曾娜; | 2015-08-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2015-08-27 |
更多>>视频联播