变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
图书批发销售;咖啡、饮品、简餐、西点的制售;预包装食品的销售。 | 2019-05-28 | ||
发展文化娱乐事业,电影,戏剧文化咨询,影印,民用灯具、灯泡、灯管,工艺美术品(不含金银饰品),新办公用品,电子产品;文化体育用品,家用电器,电工器材,舞台音响设备,舞台照明电器,摄影摄像器材;文化活动策划与咨询;舞蹈、音乐、美术、乐器、国际象棋、中国象棋、围棋、书法、语言培训;影城投资、管理及咨询(不含限制项目);会议组织策划;展览设计策划;动漫产品设计;从事广告业务(以上经营范围中法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物业经营与租赁。 | 文化用品、日用百货的销售;文化艺术交流活动策划;舞蹈、音乐、美术、乐器、国际象棋、中国象棋、围棋、书法的培训;影城投资(不含限制项目);展览展示策划;动漫产品设计;从事广告业务;自有物业租赁;企业管理咨询;体育健身。 | 2019-05-28 | |
许可经营项目变更 | 2019-05-28 | ||
2019-05-28 | |||
章程备案 | 2017-12-04 | 2019-04-22 | 2019-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:李骏;总经理:李骏; | 总经理:董明;执行董事:张宇丰; | 2019-04-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李骏;总经理:李骏;董事长:李骏; | 法定代表人:张宇丰;董事长:张宇丰;总经理:董明; | 2019-04-23 |
2019-04-23 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:喻博海;总经理:喻博海;监事:齐科研; | 总经理:李骏;执行董事:李骏;监事:刘正英; | 2018-08-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:齐科研;法定代表人:喻博海;总经理:喻博海;董事长:喻博海; | 监事:刘正英;董事长:李骏;法定代表人:李骏;总经理:李骏; | 2018-08-06 |
章程备案 | 2016-04-08 | 2017-12-04 | 2018-01-04 |
2018-01-04 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区莲花街道景田东路38号中导大厦三楼 | 深圳市福田区莲花街道景田东路38号中导大厦五楼南侧 | 2016-05-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘进跃;监事:齐科研;董事长:刘进跃;总经理:刘进跃; | 总经理:喻博海;法定代表人:喻博海;工商联络员:杨聪;监事:齐科研;董事长:喻博海; | 2016-05-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘进跃;执行董事:刘进跃;监事:齐科研; | 总经理:喻博海;监事:齐科研;执行董事:喻博海; | 2016-05-20 |
其他事项备案 | 法定代表人:刘进跃;监事:齐科研;董事长:刘进跃;总经理:刘进跃; | 总经理:喻博海;法定代表人:喻博海;工商联络员:杨聪;监事:齐科研;董事长:喻博海; | 2016-05-20 |
其他事项备案 | 914403001921918244 | 2016-04-21 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市对外经济贸易投资有限公司、出资额:1500.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市深投文化投资有限公司、出资额:1500.000000、出资比例:100.000000; | 2015-04-29 |
更多>>视频联播