变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 黄开兴 | 邓立新 | 2021-11-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-11-02 | |
监事备案 | 董丽娜 | 陈勇 | 2021-11-02 |
经理备案 | 黄开兴 | 邓立新 | 2021-11-02 |
法定代表人变更 | 黄开兴 | 邓立新 | 2021-11-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-11-02 |
股东变更 | 董丽娜 | 粤港澳大湾区产融资产管理有限公司,湾区产融投资(广州)有限公司 | 2021-11-02 |
法定代表人变更 | 吴培 | 黄开兴 | 2020-08-10 |
经理备案 | 吴培 | 黄开兴 | 2020-08-10 |
董事备案 | 吴培 | 黄开兴 | 2020-08-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-07-01 | |
具体经营项目申报 | 道路货物运输;无船承运;预包装食品批发;道路货物运输代理;仓储代理服务;仓储咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;供应链管理;交通运输咨询服务;技术进出口;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务; | 项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);物流代理服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);仓储代理服务;道路货物运输代理;仓储咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;供应链管理;交通运输咨询服务;技术进出口;货物检验代理服务;货物报关代理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;道路货物运输;无船承运;预包装食品批发 | 2019-07-01 |
监事备案 | 黎婷婷 | 董丽娜 | 2019-07-01 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西76号1214房 | 广州市天河区沙太南路85号4楼410-27房(仅限办公) | 2019-07-01 |
股东变更 | 西藏汇众投资有限公司 | 董丽娜 | 2019-07-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-07-01 |
法定代表人变更 | 叶玲 | 吴培 | 2019-06-19 |
董事备案 | 叶玲 | 吴培 | 2019-06-19 |
经理备案 | 叶玲 | 吴培 | 2019-06-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-06-19 |
更多>>视频联播