变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 孔博 | 马梦琦 | 2021-07-05 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-06-22 |
联络员备案 | 宋素贞 | 孔博 | 2020-01-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭京愔 | 孔博 | 2020-01-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘波、杨志慧、王君、李晴 | 李晴、郭京愔、张丽华、李向彬 | 2018-08-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘波 | 郭京愔 | 2018-08-06 |
更多>>视频联播