变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 刘家艺 | 刘晓玲 | 2021-12-08 |
董事备案 | 刘一桦,刘家艺,刘晓玲,李希,陈姗姗 | 李希,刘一桦,刘家艺,刘晓玲,陈姗姗 | 2021-12-08 |
经理备案 | 刘家艺 | 刘晓玲 | 2021-12-08 |
董事备案 | 陈凯,陈姗姗,李希,刘家艺,刘一桦 | 陈姗姗,李希,刘家艺,刘一桦,刘晓玲 | 2020-06-18 |
监事备案 | 吴艳华 | 李艳勇 | 2020-06-18 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景26层09单元 | 广州市越秀区水荫路117号星光映景26层09单元 | 2019-07-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-07-08 | |
董事备案 | 陈凯,池晓婕,李希,刘家艺,杨伟灿 | 刘一桦,陈凯,李希,刘家艺,陈姗姗 | 2019-07-08 |
注册资本(金)变更 | 1000万元(人民币) | 1111.11万元(人民币) | 2019-03-21 |
董事备案 | 陈凯,李希,刘家艺,刘一桦,杨伟灿 | 陈凯,李希,刘家艺,杨伟灿,池晓婕 | 2019-03-21 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景16层1602-7房 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景26层09单元 | 2019-03-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-21 |
更多>>视频联播