变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-03-07 |
股东变更 | 徐胜广,蓝海林 | 蓝海林 | 2022-03-07 |
经营范围 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);社会法律咨询;法律文书代理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;会议及展览服务;公司礼仪服务;个人形象设计服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 会议及展览服务;财务咨询;法律咨询(不包括律师事务所业务);企业管理咨询;企业信用管理咨询服务;企业形象策划;企业管理; | 2022-03-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-03-07 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-02-23 | |
遗失补领 | 遗失补领 | 2022-02-23 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄村中心街23号557房 | 广州市黄埔区科学大道243号1101房 | 2022-02-23 |
营业期限变更 | 2014-11-26至2015-11-20 | 2014-11-26至 | 2017-03-17 |
组织机构备案 | 蓝海林,执行董事兼经理,选举,是;宗其俊,监事,,; | 蓝海林,执行董事兼经理,选举,是;徐胜广,监事,选举,; | 2017-03-17 |
股东变更 | 蓝海林;宗其俊; | 蓝海林;徐胜广; | 2017-03-17 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-03-17 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区车陂德胜大街一巷5号二楼(部位:5254房) | 广州市天河区黄村中心街23号557房 | 2017-03-17 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2017-03-17 |
组织机构备案 | 蓝海林(执行董事兼经理);宗其俊(监事); | 蓝海林(执行董事兼经理);徐胜广(监事); | 2017-03-17 |
更多>>视频联播